Moltiplicazioni in colonna02 - Materiale per scuola elementare materia matematica.

654  Download (1)

Testo completo

(1)

Moltiplicazioni in colonna

con due cifre al moltiplicatore

Ragioniamo insieme

Devo eseguire in colonna 36 x 23, provo a farlo prima in riga applicando la proprietà distributiva della moltiplicazione:

36 x 23 =

36 x ( 20 + 3 ) =

( 36 x 20 ) + ( 36 x 3 ) =

720 + 108 = 828

INIZIO

FINE

3 6

2 3

x

=

1 0 8

7 2 0

8 2 8

MOLTIPLICATORE MOLTIPLICANDO 1 PRODOTTO PARZIALE PRODOTTO 2 PRODOTTO PARZIALE 28 x 26 = 64 x 14 = 36 x 19 = 13 x 67 = 18 x 52 = 16 x 39 = 61 x 14 = 58 x 17 = 17 x 49 = 44 x 21 = 21 x 29 = 15 x 38 = 34 x 18 = 46 x 19 = 19 x 52 = 27 x 37 = 14 x 53 = 42 x 23 = 28 x 18 = 25 x 12 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

Moltiplico 36 x 2 da: vado nella riga sotto e scrivo 0 nella

colonna delle unità, 72 di fianco allo zero.

Moltiplico 36 x 3 u e scrivo il risultato 108

Ora sommo i prodotti parziali ed ottengo il prodotto della moltiplicazione 828.

(2)

28 x 26 = 64 x 14 = 36 x 19 = 13 x 67 = 18 x 52 = 16 x 39 = 61 x 14 = 58 x 17 = 17 x 49 = 44 x 21 = 21 x 29 = 15 x 38 = 34 x 18 = 46 x 19 = 19 x 52 = 27 x 37 = 14 x 53 = 42 x 23 = 28 x 18 = 25 x 12 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

28 x 26 = 64 x 14 = 36 x 19 = 13 x 67 = 18 x 52 = 16 x 39 = 61 x 14 = 58 x 17 = 17 x 49 = 44 x 21 = 21 x 29 = 15 x 38 = 34 x 18 = 46 x 19 = 19 x 52 = 27 x 37 = 14 x 53 = 42 x 23 = 28 x 18 = 25 x 12 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

28 x 26 = 64 x 14 = 36 x 19 = 13 x 67 = 18 x 52 = 16 x 39 = 61 x 14 = 58 x 17 = 17 x 49 = 44 x 21 = 21 x 29 = 15 x 38 = 34 x 18 = 46 x 19 = 19 x 52 = 27 x 37 = 14 x 53 = 42 x 23 = 28 x 18 = 25 x 12 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

28 x 26 = 64 x 14 = 36 x 19 = 13 x 67 = 16 x 39 = 61 x 14 = 58 x 17 = 17 x 49 = 21 x 29 = 15 x 38 = 34 x 18 = 46 x 19 = 27 x 37 = 14 x 53 = 42 x 23 = 28 x 18 = 1 2 3 4

(3)

1 2 3 4 Esegui in colonna con la prova:

15 x 30 = 11 x 27 = 46 x 14 = 12 x 25 = 14 x 16 = 29 x 11 = 13 x 74 = 35 x 17 = 11 x 66 = 14 x 42 = 16 x 54 = 13 x 29 = 14 x 38 = 31 x 16 = 14 x 35 = 27 x 21= 19 x 14 = 14 x 20 = 39 x 20 = 29 x 29 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

15 x 30 = 11 x 27 = 46 x 14 = 12 x 25 = 14 x 16 = 29 x 11 = 13 x 74 = 35 x 17 = 11 x 66 = 14 x 42 = 16 x 54 = 13 x 29 = 14 x 38 = 31 x 16 = 14 x 35 = 27 x 21= 19 x 14 = 14 x 20 = 39 x 20 = 29 x 29 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

15 x 30 = 11 x 27 = 46 x 14 = 12 x 25 = 14 x 16 = 29 x 11 = 13 x 74 = 35 x 17 = 11 x 66 = 14 x 42 = 16 x 54 = 13 x 29 = 14 x 38 = 31 x 16 = 14 x 35 = 27 x 21= 19 x 14 = 14 x 20 = 39 x 20 = 29 x 29 = 1 2 3 4

Esegui in colonna con la prova:

15 x 30 = 11 x 27 = 46 x 14 = 12 x 25 = 14 x 16 = 29 x 11 = 13 x 74 = 35 x 17 = 11 x 66 = 14 x 42 = 16 x 54 = 13 x 29 = 14 x 38 = 31 x 16 = 14 x 35 = 27 x 21= 19 x 14 = 14 x 20 = 39 x 20 = 29 x 29 =

(4)

Metti in colonna e calcola con la prova del nove: MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999 101 x 62 = ________ 59 x 73 = ________ 201 x 25 = ________ 347 x 26 = ________ 424 x 23 = ________ 69 x 74 = ________ 32 x 57 = ________ 187 x 25 = ________ 192 x 42 = ________ 82 x 92 = ________

Metti in colonna e calcola con la prova del nove:

3.244 x 9 = ________ 1.775 x 4 = ________ 3.085 x 3 = ________ 2.464 x 2 = ________ 1.942 x 4 = ________ 1.344 x 8 = ________ 1.542 x 4 = ________ 1.115 x 5 = ________ 1.254 x 7 = ________ 1.562 x 7 =________ MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999

(5)

Metti in colonna e calcola con la prova del nove: MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999 79 x 27 = ________ 98 x 85 = ________ 127 x 31 = ________ 152 x 58 = ________ 146 x 17 = ________ 706 x 13 = ________ 16 x 86 = ________ 702 x 14 = ________ 421 x 12 = ________ 87 x 86 = ________

Metti in colonna e calcola con la prova del nove:

181 x 51 = ________ 66 x 78 = ________ 95 x 93 = ________ 107 x 11 = ________ 315 x 26 = ________ 6 x 61 = ________ 425 x 17 = ________ 36 x 71 = ________ 113 x 21 = ________ 11 x 42 =________ MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999

(6)

Metti in colonna e calcola con la prova del nove: MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999 259 x 29 = ________ 253 x 16 = ________ 184 x 14 = ________ 437 x 17 = ________ 367 x 11 = ________ 139 x 21 = ________ 333 x 11 = ________ 191 x 29 = _______ 326 x 24 = ________ 105 x 52 =________

Metti in colonna e calcola con la prova del nove:

1.156 x 2 = ________ 712 x 4 = ________ 486 x 3 = ________ 225 x 5 = ________ 2.583 x 3 = ________ 1.479 x 3 = ________ 816 x 3 = ________ 1.393 x 2 = ________ 1.734 x 4 = ________ 361 x 9 =________ MOLTIPLICAZIONI ENTRO IL 9.999

(7)

MOLTIPLICO CON DUE CIFRE AL MOLTIPLICATORE

Maria ha un problema: deve moltiplicare 41 X 23. Come può fare?

Le viene in mente di utilizzare la proprietà distributiva

della moltiplicazione e scompone il moltiplicatore così:

41 X 23 =

41 x (2 da + 3 u)=

(41 X 2 da) + (41 x 3 u)= 82 da + 123 u =

82 decine sono 820 unità, 123 unità sono 123 unità, perciò 820 + 123 = 943

Ma è giusto! Brava Maria.

Quello che ha fatto Maria in riga si deve fare anche in colonna, quando il moltiplicatore ha 2 (o più...) cifre. Osserva e impara. uK h da u 4 1 X 2 3 = 1 2 3 + 8 2 0 = 9 4 3

15 X 17 = 15 X (1 da + 7 u)= (15 X 1 da) + (15 x 7 u)= = 15 da + 105 u = 150 + 105 = 255 uK h da u 1 5 X 1 7 = 1 0 5 + 1 5 0 = 2 5 5 moltiplicando → moltiplicatore →

prodotto delle unità →

prodotto delle decine →

prodotto totale

a) Calcola prima il prodotto delle unità. b) Vai al rigo sotto e scrivi uno

zero segnaposto nella colonna delle

unità.

c) Calcola il prodotto delle decine. d) Somma i due prodotti delle unità e delle decine.

A. Sul quaderno esegui prima in riga,

scomponendo il moltiplicatore e applicando la proprietà distributiva; poi esegui in

colonna. Fai come l’esempio. 15 X 17 = ______ 23 X 19 = ______ 32 X 12 = ______ 36 X 14 = ______ 31 X 18 = ______ 24 X 15 = ______

figura

Updating...

Riferimenti

Argomenti correlati :