Operazioni in colonna archivio - Materiale per scuola elementare materia matematica.

32  477  Download (0)

Testo completo

(1)

Metti in colonna e calcola

con la prova

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Metti in colonna e calcola

con la prova:

7.670 + 1.035 = 2.308 + 3.766 = 2.640 + 3.050 + 3.623 = 8.782 - 3.389 = 7.237 - 1.761 = 7.328 - 4.509 = 1.866 x 2 = 94 x 12 = 5.340 : 4 = 8.661 : 8 = 521 + 5.039 = 7.888 + 1.249 = 721 + 6.318 + 2.535 = 9.593 - 2.037 = 2.740 - 911 = 7.087 - 3.426 = 707 x 8 = 277 x 32 = 7.789 : 2 = 1.991 : 3 = 2.214 + 413 = 5.151 + 2.306 = 3.834 + 2.433 + 52 = 9.320 - 6.809 = 3.441 - 3.123 = 8.805 - 5.548 = 4.386 x 2 = 73 x 92 = 8.980 : 4 = 1.626 : 4 = 1 2 3 4 6.846 : 8 = 8.835 : 7 = 6.259 : 7 = 7.148 : 3 = 3.934 : 4 = 3.412 : 6 = 2.860 : 2 = 3.037 : 3 = 7.382 : 8 = 9.499 : 5 = 1.017 + 8.072 = 7.000 + 1.161 = 7.586 + 968 = 8.877 + 996 = 9.179 + 383 = 1.628 + 7.014 = 2.061 + 7.68 = 5.834 + 631 = 6.413 + 1.459 = 2.333 + 6.053 = 3.812 - 1.038 = 7.017 - 5.485 = 6.624 - 1.925 = 7.094 - 3.427 = 5.212 - 4.646 = 9.015 - 2.271 = 9.164 - 6.015 = 9.363 - 3.228 = 4.966 - 2.989 = 8.670 - 6.751 = 265 x 5 = 247 x 2 = 1.272 x 7 = 1.244 x 8 = 370 x 5 = 158 x 51 = 82 x 22 = 175 x 17 = 110 x 16 = 140 x 36 =

(2)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

817 + 6.635 + 391 = 5.000 + 133 + 4.255 = 989 + 1.887 + 4.206 = 629 + 2.017 + 2.917 = 3.718 + 3.987 + 2.041 = 1.261 + 1.255 + 2.428 = 5.730 + 265 + 3.149 = 328 + 1.160 + 138 = 1.059 + 18 + 4.792 = 4.176 + 244 + 2.883 = 9.219 - 3.106 = 4.693 - 4.565 = 7.552 - 2.877 = 4.821 - 4.605 = 4.600 - 863 = 6.684 - 311 = 1.809 - 722 = 6.037 - 220 = 8.154 - 7.274 = 8.000 - 895 = 102 x 98 = 63 x 36 = 118 x 74 = 197 x 43 = 61 x 49 = 363 x 6 = 1250 x 4 = 631 x 6 = 819 x 4 = 486 x 2 = 7.401 : 2 = 7.501 : 5 = 9.787 : 5 = 6.266 : 6 = 5.110 : 3 = 3.350 : 6 = 7.300 : 4 = 1.815 : 5 = 1.275 : 6 = 6.077 : 7 = 2.436 + 3.641 = 4.741 + 341 = 3.832 + 3.115 + 1.876 = 3.658 - 2.478 = 5.800 - 4.816 = 6.092 - 5.689 = 2.925 x 2 = 385 x 19 = 6.428 : 6 = 7.170 : 6 = 1.745 + 6.176 = 1.425 + 2.568 = 4.570 + 2.170 + 1.527 = 9.049 - 8.972 = 9.000 - 4.342 = 9.123 - 3.761 = 752 x 6 = 122 x 17 = 6.535 : 4 = 8.293 : 5 = 1.997 + 5.931 = 1.884 + 565 = 3.000 + 4.801 + 1.120 = 6.283 - 484 = 6.362 - 1.404 = 9.018 - 5.998 = 1.355 x 5 = 53 x 44 = 8.585 : 7 = 7.025 : 8 =

(3)

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

1.031 + 4.085 + 1.260 = 101 + 4.361 + 3.599 = 1.742 + 4.843 + 937 = 3.340 + 3.456 + 3.004 = 1.769 + 5.548 + 218 = 61 + 3.351 + 1.900 = 1.728 + 5.880 + 2.345 = 2.300 + 3.352 + 1.117 = 361 + 3.746 + 2.454 = 4.232 + 43 + 1.702 = 7.158 - 3.098 = 3.289 - 3.056 = 9.615 - 1.734 = 4.786 - 28.96 = 7.944 - 3.881 = 8.988 - 8.125 = 7.000 - 1.799 5.326 - 3.973 = 2.029 - 242 = 5.340 - 212 = = 181 x 46 = 254 x 15 = 479 x 14 = 438 x 20 = 175 x 57 = 1.429 x 2 = 1.216 x 3 = 1.544 x 2 = 483 x 6 = 1.217 x 2 = 5.150 : 3 = 3.805 : 3 = 6.501 : 3 = 8.944 : 2 = 9.515 : 7 = 6.935 : 5 = 4.186 : 7 = 4.517 : 3 = 2.353 : 6 = 1.570 : 5 = 3.326 + 1.716 = 5.297 + 4.349 = 2.342 + 1.227 + 5.367 = 5.462 - 2.977 = 3.409 - 1.487 = 8.576 - 209 = 181 x 8 = 86 x 66 = 6.827 : 5 = 1.598 : 7 = 1.849 + 4.793 = 6.529 + 1.492 = 3.766 + 2.262 + 1.338 = 7.594 - 4.608 = 9.126 - 3.728 = 2.425 - 704 = 2.251 x 4 = 205 x 14 = 9.101 : 6 = 6.570 : 5 = 5.572 + 824 = 1.764 + 3.340 = 315 + 4.044 + 5.454 = 5.674 - 135 = 8.916 - 5.800 = 9.975 - 7.605 = 267 x 2 = 150 x 14 = 5.245 : 6 = 9.936 : 6 = 1 2 3

(4)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

6.208 + 3.303 = _____ 1.860 + 6.036 = 5.846 + 3.776 = 2.084 + 3.122 = 6.311 + 2.210 = 4.991 + 4.590 = 6.196 + 1.290 = 1.123 + 2.029 = 268 + 2.059 = 1.305 + 8.039 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 7.769 - 638 = 1.302 - 883 = 9.292 - 6.979 = 2.000 - 1.856 = 9.286 - 760 = 1.917 - 1.092 = 7.496 - 869 = 9.872 - 4.873 = 5.007 - 77 = 7.200 - 5.055 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 117 x 17 = 54 x 33 = 58 x 92 = 72 x 68 = 88 x 80 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ = 3.056 x 2 = 1.819 x 4 = 4.804 x 2 = 227 x 3 = 115 x 2 = 4.449 : 6 = 8.308 : 6 = 4.323 : 5 = 4.994 : 3 = 4.853 : 2 = 2.968 : 8 = 5.489 : 5 = 8.541 : 5 = 5.457 : 6 = 6.184 : 8 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 374 + 8.524 = 3.051 + 433 = 4.918 + 930 + 3.962 = 6.034 - 3.185 = 1.946 - 1.314 = 8.354 - 6.273 = 572 x 3 = 74 x 93 = 9.809 : 4 = 3.238 : 2 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2.306 + 4.364 = 1.502 + 7.536 = 2.394 + 1.552 + 5.449 = 4.324 - 3.169 = 5.245 - 61 = 9.900 - 7.999 = 583 x 8 = 65 x 82 = 7.653 : 3 = 7.905 : 5 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.749 + 5.197 = 1.752 + 5.270 = 4.463 + 235 + 2.854 = 7.070 - 2.571 = 8.491 - 2.840 = 4.711 - 1.275 = 559 x 3 = 188 x 13 = 7.751 : 4 = 2.558 : 2 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

(5)

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

4.722 : 7 = 1.323 : 3 = 2.269 : 3 = 3.797 : 8 = 9.735 : 2 = 6.995 : 6 = 4.083 : 8 = 2.005 : 3 = 5.504 : 8 = 1.795 : 6 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 786 + 6.256 = _____ 2.065 + 1.668 = 1.672 + 2.137 = 933 + 8.351 = 1.553 + 4.949 = 1.866 + 2.753 = 179 + 6.664 = 1.833 + 3.213 = 8.032 + 1.071 = 5.042 + 539 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 8.092 - 1.362 = 7.798 - 4.129 = 5.088 - 1.734 = 9.892 - 7.470 = 9.946 - 1.264 = 7.007 - 5.368 = 4.289 - 723 = 7.113 - 240 = 9.235 - 428 = 8.100 - 5.637 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 556 x 17 = 384 x 12 = 243 x 41 = 131 x 26 = 113 x 54 = 755 x 4 = 2.560 x 3 = 1.186 x 2 = 1.712 x 3 = 591 x 8 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.917 + 4.767 = _____ 213 + 8.043 = 482 + 1.750 + 1.467 = 6.335 - 2.654 = 8.835 - 5.604 = 7.601 - 5.891 = 1.499 x 6 = 203 x 17 = 7.162 : 2 = 5.179 : 6 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.164 + 5.471 = 2.819 + 6.117 = 1.187 + 2.696 + 5.066 = 9.141 - 7.733 = 9.596 - 4.154 = 6.262 - 1.970 = 785 x 7 = 315 x 15 = 2.133 : 4 = 2.362 : 2 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.003 + 5.316 = 3.630 + 2.302 = 6.965 + 251 + 2.740 = 5.824 - 2.583 = 3.386 - 2.117 = 9.380 - 6.594 = 534 x 4 = 124 x 47 = 6.414 : 8 = 6.073 : 7 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4

(6)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

11 22 33 44 11 22 33 4.682 + 243 + 1.460 = _____ 5.309 + 2.304 + 948 = 3.659 + 5.528 + 199 = 2.626 + 4.149 + 899 = 1.289 + 3.841 + 2.905 = 4.934 + 3.059 + 419 = 2.664 + 757 + 2.791 = 2.527 + 5.026 + 278 = 2.339 + 45 + 3.733 = 628 + 113 + 1.852 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 8.340 - 3.150 = 8.585 - 2.065 = 9.317 - 5.837 = 7.415 - 3.645 = 8.900 - 477 = 3.526 - 1.092 = 6.000 - 4.019 = 6.121 - 858 = 8.557 - 4.109 = 8.380 - 2.160 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 150 x 45 = 92 x 24 = 233 x 21 = 367 x 27 = 119 x 16 = 344 x 2 = 1.322 x 7 = 1.090 x 6 = 1.426 x 2 = 930 x 7 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4.722 : 7 = 1.323 : 3 = 2.269 : 3 = 3.797 : 8 = 9.735 : 2 = 6.995 : 6 = 4.083 : 8 = 2.005 : 3 = 5.504 : 8 = 1.795 : 6 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.049 + 1.829 = 2.895 + 1.851 = 5.551 + 2.067 + 819 = 6.544 - 2.795 = 4.965 - 4.451 = 3.660 - 2.410 = 3.918 x 2 = 315 x 13 = 1.803 : 8 = 2.788 : 7 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 6.961 + 1.815 = 6.147 + 265 = 969 + 4.007 + 418 = 7.439 - 328 = 8.057 - 5.281 = 7.774 - 7.666 = 1.360 x 3 = 85 x 80 = 8.086 : 4 = 4.398 : 5 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1.877 + 2.578 = 1.603 + 5.328 = 4.380 + 1.278 + 468 = 6.490 - 1.510 = 7.361 - 6.043 = 3.171 - 1.436 = 1.674 x 4 = 329 x 30 = 6.630 : 6 = 1.607 : 7 = _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

LE QUATTRO OPERAZIONI

ENTRO IL 9.999

(7)

Fai la prova!

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 7 8 9

Metti in colonna e calcola:

4.969 + 791 = 1.376 + 2.548 = 513 + 9.048 = 5.524 + 1.726 = 608 + 8.376 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.205 + 6.189 = 5.197 + 3.163 = 3.673 + 800 = 1.044 + 1.835 = 7.778 + 1.870 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.189 + 1.953 + 2.637 = 6.624 + 1.030 + 1.757 = 4.719 + 309 + 3.852 = 1.337 + 751 + 3.516 = 1.578 + 191 + 336 = ______ ______ ______ ______ ______ 9.745 - 3.043 = 1.587 - 21 = 5.222 - 2.613 = 9.000 - 4.168 = 9.930 - 6.077 = ______ ______ ______ ______ ______ 8.867 - 8.329 = 7.234 - 6.924 = 7.073 - 324 = 8.204 - 6.042 = 4.959 - 292 = ______ ______ ______ ______ ______ 162 x 27 = 88 x 18 = 472 x 16 = 389 x 21 = 90 x 57 = ______ ______ ______ ______ ______ 968 x 8 = 1.467 x 4 = 1.692 x 4 = 419 x 5 = 1.792 x 4 = ______ ______ ______ ______ ______ 9.208 - 4.475 = 6.572 - 971 = 9.294 - 2.971 = 8.572 - 1.254 = 6.632 - 4.604 = ______ ______ ______ ______ ______ 105 x 49 = 72 x 30 = 61 x 31 = 612 x 14 = 483 x 19 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.896 : 2 = 4.905 : 6 = 3.837 : 5 = 1.890 : 4 = 8.382 : 3 = ______ ______ ______ ______ ______ 4.296 : 3 = 5.578 : 8 = 7.533 : 6 = 3.935 : 4 = 5.763 : 6 = ______ ______ ______ ______ ______ 4.989 : 5 = 6.791 : 4 = 8.304 : 2 = 4.488 : 8 = 4.633 : 4 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.960 : 2 = 9.470 : 8 = 5.806 : 5 = 2.549 : 5 = 5.703 : 6 = ______ ______ ______ ______ ______ 5.115 : 3 = 3.183 : 8 = 9.311 : 7 = 9.947 : 7 = 4.495 : 4 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.109 : 5 = 4.837 : 5 = 2.365 : 6 = 9.970 : 7 = 5.770 : 3 = ______ ______ ______ ______ ______

(8)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Fai la prova!

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 7 8 9

Metti in colonna e calcola:

8.192 + 1.082 = 716 + 7.660 = 4.523 + 2.720 = 2.126 + 674 = 2.500 + 1.493 = ______ ______ ______ ______ ______ 931 + 836 + 4.166 = 5.114 + 2.382 + 2.238 = 1.751 + 1.060 + 4.192 = 3.355 + 384 + 1.928 = 1.285 + 5.622 + 2.258 = ______ ______ ______ ______ ______ 8.560 - 1.480 = 2.870 - 2.615 = 8.498 - 4.903 = 9.000 - 5.282 = 9.866 - 6.759 = ______ ______ ______ ______ ______ 2.933 : 5 = 9.036 : 5 = 5.230 : 4 = 7.330 : 7 = 8.475 : 5 = ______ ______ ______ ______ ______ 6.890 : 3 = 1.559 : 5 = 7.160 : 7 = 1.186 : 7 = 1.489 : 5 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.597 x 4 = 2.339 x 3 = 1.831 x 2 = 329 x 7 = 547 x 7 = ______ ______ ______ ______ ______ 481 x 15 = 145 x 62 = 496 x 18 = 180 x 17 = 112 x 23 = ______ ______ ______ ______ ______ 473 + 7.532 = 6.632 + 2.708 = 4.741 + 4.734 = 5.850 + 1.092 = 5.451 + 1.333 = ______ ______ ______ ______ ______ 6.460 - 4.691 = 6.267 - 2.105 = 4.763 - 653 = 8.185 - 986 = 7.974 - 213 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.507 - 4.406 = 6.044 - 3.506 = 6.320 - 3.919 = 3.403 - 2.487 = 9.503 - 5.027 = ______ ______ ______ ______ ______ 148 x 67 = 107 x 16 = 406 x 23 = 339 x 24 = 557 x 11 = ______ ______ ______ ______ ______ 269 x 21 = 55 x 41 = 191 x 18 = 51 x 33 = 249 x 19 = ______ ______ ______ ______ ______ 4.383 : 6 = 5.501 : 2 = 4.126 : 7 = 3.859 : 5 = 5.375 : 8 = ______ ______ ______ ______ ______ 545 x 2 = 429 x 2 = 3145 x 2 = 1.495 x 3 = 2.208 x 2 = ______ ______ ______ ______ ______ 166 x 48 = 81 x 65 = 443 x 22 = 185 x 49 = 125 x 31 = ______ ______ ______ ______ ______

.

(9)

Fai la prova!

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 7 8 9

Metti in colonna e calcola:

2.762 + 836 = 3.309 + 2.677 = 3.589 + 5.680 = 1.698 + 1.540 = 2.405 + 508 = ______ ______ ______ ______ ______ 4.969 + 791 = 1.376 + 2.548 = 513 + 9.048 = 5.524 + 1.726 = 608 + 8.376 = ______ ______ ______ ______ ______ 789 + 1.549 + 6.161 = 1.018 + 2.244 + 5.556 = 1.527 + 5.266 + 966 = 2.612 + 778 + 5.629 = 968 + 3.973 + 3.130 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.167 + 1.269 = 1.530 + 195 = 894 + 6.159 = 155 + 5.863 = 2.919 + 6.125 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.088 + 2.404 = 1272 + 5.292 = 4.001 + 456 = 6.857 + 1.335 = 2.582 + 5.107 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.802 +639 = 1.633 + 4.767 = 2.095 + 4.076 = 234 + 6.621 = 1.344 + 2.933 = ______ ______ ______ ______ ______ 358 x 2 = 1.962 x 5 = 3.566 x 2 = 865 x 3 = 3.672 x 2 = ______ ______ ______ ______ ______ 557 x 3 = 2.001 x 3 = 1.688 x 5 = 647 x 5 = 1.072 x 5 = ______ ______ ______ ______ ______ 2.252 x 2 = 2.125 x 3 = 2.917 x 2 = 211 x 8 = 697 x 6 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.640 - 702 = 6.242 - 4.927 = 4.600 - 2.425 = 8.917 - 7.708 = 3.020 - 1.067 = ______ ______ ______ ______ ______ 6.976 - 4.640 = 6.923 - 3.628 = 4.719 - 2.205 = 4.347 - 3.498 = 9.445 - 1.634 = ______ ______ ______ ______ ______ 5.600 - 5.456 = 4.092 - 1.841 = 6.803 - 2.157 = 9.625 - 1.006 = 2.384 - 1.073 = ______ ______ ______ ______ ______ 6.095 : 5 = 5.731 : 4 = 1.555 : 5 = 5.235 : 8 = 3.470 : 5 = ______ ______ ______ ______ ______ 2.701 : 8 = 9.588 : 2 = 6.597 : 7 = 7.484 : 4 = 2.958 : 3 = ______ ______ ______ ______ ______ 2.624 : 5 = 7.747 : 6 = 1.664 : 2 = 1.699 : 8 = 9.686 : 6 = ______ ______ ______ ______ ______

(10)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 9.999

Fai la prova!

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 7 8 9

Metti in colonna e calcola:

5.436 + 3.164 = 4.952 + 4.170 = 7.960 + 1.630 = 2.513 + 3.578 = 2.223 + 5.141 = ______ ______ ______ ______ ______ 5.889 + 2.415 + 1.310 = 589 + 2.207 + 4.011= 419 + 1.305 + 4.706 = 701 + 996 + 4.645 = 1.897 + 450 + 910 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.284 + 5.298 = 5.607 + 1.534 = 906 + 1.368 = 6.542 + 1.010 = 5.556 + 2.632 = ______ ______ ______ ______ ______ 6.214 - 346 = 8.000 - 4.260 = 9.459 - 2.454 = 7.067 - 4.313 = 5.200 - 1.468 = ______ ______ ______ ______ ______ 5.034 - 2.464 = 5.406 - 4.456 = 4.564 - 2.561 = 5.041 - 1.565 = 7.170 - 6.696 = ______ ______ ______ ______ ______ 8.800 - 7.773 = 1.714 - 855 = 6.203 - 4.712 = 1.575 - 695 = 9.788 - 2.187 = ______ ______ ______ ______ ______ 1.361 x 5 = 1.145 x 2 = 1.351 x 3 = 1.249 x 3 = 4.276 x 2 = ______ ______ ______ ______ ______ 175 x 17 = 145 x 15 = 366 x 15 = 586 x 11 = 620 x 16 = ______ ______ ______ ______ ______ 652 x 12 = 100 x 40 = 396 x 15 = 432 x 20 = 446 x 20 = ______ ______ ______ ______ ______ 9.129 : 7 = 4.684 : 8 = 2.495 : 6 = 3.143 : 5 = 7.169 : 4 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.947 : 8 = 6.450 : 2 = 4.940 : 7 = 7.675 : 6 = 1.938 : 5 = ______ ______ ______ ______ ______ 3.192 : 7 = 6.347 : 3 = 8.316 : 8 = 7.141 : 6 = 9.733 : 3 = ______ ______ ______ ______ ______ 4.021 : 6 = 3.330 : 3 = 1.883 : 2 = 6.765 : 2 = 6.925 : 8 = ______ ______ ______ ______ ______ 7.643 : 4 = 6.294 : 4 = 6.787 : 5 = 9.980 : 4 = 2.490 : 7 = ______ ______ ______ ______ ______ 3.490 : 4 = 9.240 : 6 = 1.316 : 6 = 7.825 : 7 = 1.923 : 8 = ______ ______ ______ ______ ______

(11)

Fai la prova!

Metti in colonna e calcola:

1 571 + 2.172 + 4.380 = 134 + 2.436 + 2.362 = 3.586 + 1.176 + 4.476 = 743 + 311 + 5.877 = 1.516 + 6.742 + 1.579 = ______ ______ ______ ______ ______ 4 9.921 - 8.519 = 3.449 - 2.377 = 7.000 - 2.022 = 7.937 - 7.499 = 9.870 - 3.957 = ______ ______ ______ ______ ______ 7 1.526 x 3 = 1.162 x 3 = 184 x 3 = 1.374 x 7 = 3.120 x 3 = ______ ______ ______ ______ ______ 10 8.965 : 7 = 7.739 : 8 = 9.250 : 8 = 9.781 : 5 = 1.893 : 3 = ______ ______ ______ ______ ______ 13 1921 : 5 = 1125 : 2 = 7869 : 5 = 9387 : 5 = 6095 : 2 = ______ ______ ______ ______ ______ 2 1.205 + 6.189 = 5.197 + 3.163 = 3.673 + 800 = 1.044 + 1.835 = 7.778 + 1.870 = ______ ______ ______ ______ ______ 3 662 + 5.587 = 672 + 9.057 = 293 + 4.280 = 1.451 + 3.989 = 6.751 + 536 = ______ ______ ______ ______ ______ 5 9.316 - 4.536 = 9.607 - 9.080 = 5.977 - 1.219 = 8.748 - 5.879 = 3.106 - 2.811 = ______ ______ ______ ______ ______ 6 8.561 - 169 = 9.485 - 8.490 = 2.486 - 1.845 = 6.608 - 3.170 = 2.805 - 315 = ______ ______ ______ ______ ______ 11 8.577 : 7 = 8.440 : 2 = 2.810 : 4 = 5.805 : 6 = 9.243 : 7 = ______ ______ ______ ______ ______ 12 2.982 : 6 = 1.365 : 2 = 6.890 : 3 = 1.559 : 5 = 7.160 : 7 = ______ ______ ______ ______ ______ 14 3.333 : 2 = 3.459 : 5 = 4.975 : 3 = 5.235 : 7 = 6.878 : 8 = ______ ______ ______ ______ ______ 8 98 x 49 = 119 x 46 = 220 x 31 = 305 x 29 = 99 x 25 = ______ ______ ______ ______ ______ 9 377 x 15 = 353 x 12 = 72 x 75 = 318 x 31 = 370 x 19 = ______ ______ ______ ______ ______ 15 7.753 : 6 = 3.783 : 4 = 4.763 : 8 = 8.588 : 2 = 4.431 : 7 = ______ ______ ______ ______ ______

(12)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

35 + 78

15 + 116

47 + 93

36 + 108

49 + 72

14 + 125

52 + 59

29 + 120

3 + 137 =

=

=

=

=

=

=

=

64 + 57 =

=

1

128 - 45

135 - 55

119 - 99

136 - 85

146 - 87

109 - 29

143 - 37

131 - 32

105 - 77

128 - 34 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

19 x 6

17 x 8

45 x 3

18 x 6

72 x 2

33 x 4

67 x 2

27 x 5

14 x 9

44 x 3 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

29 : 4

19 : 2

38 : 9

58 : 7

48 : 5

19 : 3

57 : 8 =

=

=

=

=

=

=

41 : 6

38 : 4

15 : 2

=

=

=

4

137 - 6 =

101 - 78 =

28 + 10 + 109 =

12 x 9 =

15 x 9 =

7 + 13 + 96 =

33 x 4 =

150 - 25 =

67 : 9 =

14 : 2 =

1

125 - 75 =

14 + 52 + 67 =

43 x 3 =

18 x 6 =

27 + 56 + 49 =

135 - 23 =

112 - 9 =

18 : 2 =

11 : 3 =

25 : 3 =

2

115 - 38 =

37 x 5 =

135 + 10 + 6 =

89 x 2 =

19 + 121 + 29 =

35 + 74 + 53 =

187 - 129 =

38 : 4 =

15 : 3 =

43 : 7 =

3

(13)

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

32 + 34 + 45 =

65 + 20 + 58 =

14 + 52 + 67 =

28 + 10 + 109 =

27 + 102 + 35 =

5 + 40 + 102 =

16 + 35 + 85 =

65 + 13 + 48 =

54 + 19 + 65 =

36 + 38 + 32 =

1

148 - 7 =

138 - 15 =

142 - 58 =

125 - 75 =

137 - 6 =

140 - 23 =

101 - 78 =

135 - 23 =

149 - 137 =

112 - 9 =

2

29 x 3 =

35 x 4 =

43 x 3 =

12 x 9 =

25 x 5 =

15 x 9 =

27 x 4 =

39 x 3 =

45 x 4 =

17 x 8 =

3

18 : 2 =

65 : 7 =

15 : 3 =

18 : 8 =

15 : 2 =

20 : 5 =

22 : 3 =

33 : 4 =

26 : 6 =

13 : 2 =

4

149 - 137 =

15 x 9 =

36 + 38 + 32 =

27 x 5 =

5 + 55 + 73 =

141 - 84 =

157 - 68 =

14 : 6 =

20 : 9 =

11 : 2 =

1

16 + 35 + 85 =

27 x 4 =

135 - 23 =

24 x 5 =

54 + 19 + 65 =

38 + 74 =

67 x 2 =

154 - 93 =

25 : 4 =

24 : 3 =

2

138 - 15 =

35 x 4 =

27 + 102 + 35 =

45 x 3 =

119 + 21 + 3 =

18 + 108 +18 =

109 - 29 =

26 : 6 =

47 : 5 =

27 : 4 =

3

(14)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

64 + 57 =

35 + 78 =

15 + 116 =

47 + 93 =

36 + 108 =

49 + 72 =

14 + 125 =

52 + 59 =

29 + 120 =

3 + 137 =

1

150 - 25 =

148 - 81 =

87 - 49 =

92 - 64 =

146 - 87 =

109 - 29 =

143 - 37 =

131 - 32 =

105 - 77 =

128 - 34 =

2

19 x 6 =

17 x 8 =

45 x 3 =

18 x 6 =

72 x 2 =

33 x 4 =

67 x 2 =

27 x 5 =

14 x 9 =

44 x 3 =

3

25 : 7 =

15 : 2 =

44 : 8 =

20 : 3 =

21 : 7 =

54 : 9 =

19 : 2 =

79 : 8 =

34 : 4 =

58 : 6 =

4

142 - 58 =

140 - 23 =

32 + 34 + 45 =

25 x 5 =

5 + 40 + 102 =

19 x 6 =

84 + 45 =

149 - 137 =

12 : 5 =

23 : 7 =

1

148 - 7 =

29 x 3 =

65 + 20 + 58 =

123 + 16 =

17 x 8 =

72 x 2 =

123 - 35 =

14 : 4 =

39 : 4 =

21 : 8 =

2

112 - 9 =

28 x 4 =

65 + 13 + 48 =

14 x 9 =

54 + 19 + 65 =

44 x 3 =

36 + 38 + 32 =

132 - 27 =

26 : 4 =

45 : 7 =

3

(15)

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

35 + 78

15 + 116

47 + 93

36 + 108

49 + 72

14 + 125

52 + 59

29 + 120

3 + 137 =

=

=

=

=

=

=

=

64 + 57 =

=

1

128 - 45

135 - 55

119 - 99

136 - 85

146 - 87

109 - 29

143 - 37

131 - 32

105 - 77

128 - 34 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

19 x 6

17 x 8

45 x 3

18 x 6

72 x 2

33 x 4

67 x 2

27 x 5

14 x 9

44 x 3 =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

129 : 4

193 : 2

138 : 9

184 : 7

145 : 5

172 : 3

157 : 8 =

=

=

=

=

=

=

161 : 6

119 : 4

208 : 2 =

=

=

4

137 - 6 =

101 - 78 =

28 + 10 + 109 =

12 x 9 =

15 x 9 =

7 + 13 + 96 =

33 x 4 =

150 - 25 =

118 : 9 =

184 : 2 =

1

125 - 75 =

14 + 52 + 67 =

43 x 3 =

18 x 6 =

27 + 56 + 49 =

135 - 23 =

112 - 9 =

118 : 2 =

101 : 3 =

125 : 3 =

2

115 - 38 =

37 x 5 =

135 + 10 + 6 =

89 x 2 =

19 + 121 + 29 =

35 + 74 + 53 =

187 - 129 =

138 : 4 =

195 : 3 =

143 : 7 =

3

(16)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

32 + 34 + 45 =

65 + 20 + 58 =

14 + 52 + 67 =

28 + 10 + 109 =

27 + 102 + 35 =

5 + 40 + 102 =

16 + 35 + 85 =

65 + 13 + 48 =

54 + 19 + 65 =

36 + 38 + 32 =

1

148 - 7 =

138 - 15 =

142 - 58 =

125 - 75 =

137 - 6 =

140 - 23 =

101 - 78 =

135 - 23 =

149 - 137 =

112 - 9 =

2

29 x 3 =

35 x 4 =

43 x 3 =

12 x 9 =

25 x 5 =

15 x 9 =

27 x 4 =

39 x 3 =

45 x 4 =

17 x 8 =

3

138 : 2 =

175 : 7 =

155 : 3 =

108 : 8 =

150 : 2 =

200 : 5 =

132 : 3 =

153 : 4 =

126 : 6 =

118 : 2 =

4

149 - 137 =

15 x 9 =

36 + 38 + 32 =

27 x 5 =

5 + 55 + 73 =

141 - 84 =

157 - 68 =

114 : 6 =

200 : 9 =

191 : 2 =

1

16 + 35 + 85 =

27 x 4 =

135 - 23 =

24 x 5 =

54 + 19 + 65 =

38 + 74 =

67 x 2 =

154 - 93 =

219 : 4 =

111 : 3 =

2

138 - 15 =

35 x 4 =

27 + 102 + 35 =

45 x 3 =

119 + 21 + 3 =

18 + 108 +18 =

109 - 29 =

206 : 6 =

147 : 5 =

142 : 4 =

3

(17)

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 200

64 + 57 =

35 + 78 =

15 + 116 =

47 + 93 =

36 + 108 =

49 + 72 =

14 + 125 =

52 + 59 =

29 + 120 =

3 + 137 =

1

150 - 25 =

148 - 81 =

87 - 49 =

92 - 64 =

146 - 87 =

109 - 29 =

143 - 37 =

131 - 32 =

105 - 77 =

128 - 34 =

2

19 x 6 =

17 x 8 =

45 x 3 =

18 x 6 =

72 x 2 =

33 x 4 =

67 x 2 =

27 x 5 =

14 x 9 =

44 x 3 =

3

205 : 7 =

135 : 2 =

144 : 8 =

200 : 3 =

217 : 7 =

154 : 9 =

190 : 2 =

179 : 5 =

154 : 4 =

168 : 6 =

4

142 - 58 =

140 - 23 =

32 + 34 + 45 =

25 x 5 =

5 + 40 + 102 =

19 x 6 =

84 + 45 =

149 - 137 =

120 : 5 =

203 : 7 =

1

148 - 7 =

29 x 3 =

65 + 20 + 58 =

123 + 16 =

17 x 8 =

72 x 2 =

123 - 35 =

104 : 4 =

139 : 4 =

121 : 8 =

2

112 - 9 =

28 x 4 =

65 + 13 + 48 =

14 x 9 =

54 + 19 + 65 =

44 x 3 =

36 + 38 + 32 =

132 - 27 =

126 : 4 =

145 : 7 =

3

(18)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 300

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 300

214 - 124 84 x 2 = = 125 + 49 = 79 x 3 120 + 24 + 36 = = 238 - 145 268 - 171 = = 181 : 3 142 : 5 169 + 52 = = = 12 + 295 27 x 4 = = 260 - 11 24 x 5 = = 87 + 28 + 129 = 244 - 77 143 + 66 = = 262 - 136 = 217 : 2 73 : 8 = = 206 - 198 68 x 4 191 + 2 + 21 = = = 43 x 4 214 + 36 88 + 143 + 25 = = = 252 - 161 = 200 : 8 137 : 6 237 - 52 = = = 58 + 84 + 67 75 + 36 + 168 127 + 95 + 74 121 + 92 + 39 123 + 68 + 105 59 + 3 + 76 94 + 6 + 148 97 + 10 + 97 161 + 46 + 28 116 + 107 +35 = = = = = = = = = = 12 x 4 72 x 3 30 x 7 28 x 4 23 x 5 57 x 4 28 x 4 = = = = = = = 22 x 5 14 x 4 44 x 3 = = = 283 - 147 295 - 192 261 - 260 259 - 212 217 - 27 270 - 188 224 - 130 = = = = = = = 281 - 92 222 - 112 278 - 38 = = = 168 : 6 277 : 6 153 : 7 237 : 4 93 : 3 233 : 2 167 : 7 99 : 4 255 : 4 290 : 5 = = = = = = = = = =

(19)

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 300

253 - 77 47 x 6 = = 33 + 149 + 16 = 29 x 8 93 + 174 = = 64 + 150 + 67 241 - 75 = = 246 - 169 257: 7 255 : 5 = = = 90 + 15 + 127 206 - 137 = = 236 - 194 46 x 6 = = 48 + 56 + 53 = 104 + 39 59 x 4 = = 225 - 162 = 183 : 5 248 : 7 = = 239 - 141 25 x 9 77 + 13 + 201 = = = 31 x 8 82 + 48 + 161 260 + 28 + 19 = = = 299 - 16 = 198 : 7 115 : 8 242 : 9 = = = 139 + 58 179 + 17 + 29 136 + 162 159 + 73 + 59 239 + 21 102 + 63 + 98 19 + 284 151 + 47 + 94 206 + 10 + 65 5 + 287 = = = = = = = = = = 42 x 7 13 x 9 51 x 3 29 x 6 72 x 2 58 x 4 77 x 3 = = = = = = = 31 x 6 21 x 8 25 x 3 = = = 245 - 174 256 - 137 222 - 65 261 - 119 237 - 79 230 - 44 260 - 48 = = = = = = = 234 - 69 246 - 158 227 - 158 = = = 131: 4 168 : 5 260 : 6 251 : 7 282 : 6 262 : 4 288 : 3 106 : 7 289 : 8 219 : 9 = = = = = = = = = =

(20)

237 - 150 64 + 127 + 57 201 + 94 109 : 4 270 - 56 122 + 15

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 300

Metti in colonna e calcola:

Metti in colonna e calcola:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 300

30 + 252 269 + 23 77 + 125 1 + 23 90 + 3 140 + 50 194 + 79 49 + 30 181 + 70 = = = = = = = = 25 + 167 = = 269 - 189 261 - 75 259 - 38 276 - 100 223 - 135 245 - 103 282 - 110 252 - 40 256 - 91 225 - 195 = = = = = = = = = = 87 x 2 34 x 7 34 x 4 69 x 3 67 x 4 39 x 5 55 x 3 20 x 5 16 x 8 29 x 8 = = = = = = = = = = 116 : 5 65 : 2 151 : 7 71 : 4 53 : 7 238 : 5 274 : 7 = = = = = = = 90 : 8 110 : 6 276 : 8 = = = 254 - 187 77 : 2 153 + 50 + 58 = = = = = 232 - 158 60 x 5 = = = 132 + 160 48 x 2 = = 245 - 147 179 + 5 + 103 55 x 5 = = = 20 x 7 195 + 95 = = 45 + 87 206 - 172 = = 273 - 74 278 : 8 190 : 5 = = = 282 - 179 70 x 3 = = = 23 x 7 192 : 6 = = = 90 + 191 = 289 - 221 98 : 6 = = =

(21)

Metti in colonna e calcola:

64 + 48 + 200 154 + 63 + 183 209 + 6 + 185 135 + 94 + 109 256 + 117 + 25 = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ 112 x 3 158 x 2 = ________ = ________ 38 x 9 57 x 7 39 x 9 = ________ = ________ = ________ 348 - 248 325 - 158 = ________ = ________ 382 - 65 331 - 59 400 - 167 = ________ = ________ = ________

Fai la prova di addizioni e sottrazioni!

LE OPERAZIONI ENTRO IL 400

Metti in colonna e calcola:

132 + 185 264 + 67 67 + 136 + 158 128 + 109 + 122 145 + 168 + 36 = ________ = ________ = ________ =________ =________ 87 x 4 154 x 2 25 x 9 123 x 3 68 x 5 337 - 182 350 - 146 400 - 327 355 - 89 300 - 112

Fai la prova di addizioni e sottrazioni!

DIVISIONI IN COLONNA

39 : 7 49 : 8 68 : 8 75 : 9 54 : 8 43 : 6 28 : 5 35 : 3 46 : 2 97 : 3 58 : 5 89 : 4 74 : 2 96 : 8

Metti in colonna e calcola con la prova:

= ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________ = ________

(22)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

Metti in colonna

e calcola con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

414 - 239 = 164 x 3 = 125 + 49 = 79 x 6 = 128 + 154 + 136 = 427 - 375 = 368 : 4 = 442 : 6 = 169 + 252 = 138 + 295 = 97 x 5 = 500 - 311 = 124 x 4 = 187 + 45 + 229 = 143 + 266 = 460 - 241 = 317 : 5 = 373 : 7 = 406 - 168 = 68 x 6 = 191 + 239 + 21 = 143 x 3 = 139+ 143 + 71 = 452 - 272 = 500 : 8 = 437 : 7 = 337 - 242 = 144 + 87 + 200 175 + 36 + 168 135 + 65 + 244 221 + 92 + 139 96 + 150 + 240 59 + 203 + 76 215 + 58 + 170 246 + 8 + 226 55 + 194 + 159 279 + 18 + 115 = = = = = = = = = = 112 x 4 201 x 2 153 x 3 118 x 4 64 x 6 75 x 5 128 x 3 = = = = = = = 48 x 9 57 x 7 39 x 9 = = = 348 - 252 495 - 158 401 - 370 327 - 136 421 - 38 390 - 288 424 - 120 = = = = = = = 486 - 45 312 - 73 500 - 138 = = = 338 : 2 275 : 7 355 : 3 408 : 8 450 : 3 500 : 2 321 : 5 499 : 6 455 : 9 390 : 5 = = = = = = = = = =

(23)

3 4 1 2 3 1 52 + 21 + 360 = 133 + 319 + 25 = 140 + 168 + 53 = 211 + 146 + 84 = 130 + 129 + 69 = 273 + 201 = 221 + 217 = 159 + 263 = 400 + 30 = 480 + 3 = 64 x 5 = 72 x 6 = 25 x 5 = 24 x 6 = 67 x 7 = 19 x 8 = 140 x 3 = 246 x 2 = 196 x 2 = 158 x 3 = 97 : 6 = 18 : 2 = 68 : 8 = 28 : 8 = 52 : 3 = 96 : 5 = 77 : 3 = 61 : 8 = 25 : 2 = 79 : 7 = 2 426 - 410 = 452 - 450 = 419 - 64 = 484 - 425 = 436 - 323 = 461 - 363 = 486 - 262 = 496 - 444 = 464 - 203 = 498 - 73 = 88 + 108 = 22 + 244 = 334 + 85 + 27 = 455 - 379 = 433 - 341 = 441 - 143 = 24 x 2 = 14 x 5 = 354 : 3 = 86 : 7 = 316 + 65 = 343 + 154 = 168 + 153 + 172 = 474 - 474 = 404 - 289 = 437 - 151 = 70 x 7 = 21 x 7 = 31 : 6 = 412 : 3 = 305 + 111 = 284 + 214 = 225 + 79 + 107 = 419 - 44 = 474 - 276 = 465 - 85 = 50 x 6 = 97 x 3 = 466 : 3 = 59 : 5 = 5 436 : 8 = 469 : 6 = 261 : 6 = 288 : 4 = 311 : 8 = 225 : 2 = 496 : 6 = 446 : 5 = 331 : 6 = 478 : 5 =

Metti in colonna

e calcola con la prova:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

(24)

1 4 1 2 3 372 + 58 = 129 + 248 = 240 + 184 = 49 + 323 = 74 + 317 = = 342 + 31 + 34 = 84 + 133 + 144 = 197 + 50 + 248 = 104 + 29 + 246 = 177 + 113 + 114 2 417 - 397 = 470 - 306 = 477 - 370 = 461 - 22 = 450 - 425 = 444 - 396 = 500 - 139 = 461 - 119 = 432 - 289 = 476 - 429 = 3 79 x 2 = 94 x 3 = 85 x 3 = 75 x 3 = 16 x 4 = 127 x 3 = 144 x 3 = 166 x 2 = 125 x 4 = 180 x 2 = 166 : 7 = 286 : 7 = 473 : 3 = 384 : 3 = 485 : 5 = 347 : 2 = 362 : 2 = 376 : 8 = 261 : 2 = 381 : 8 = 137 + 255 = 153 + 98 = 176 + 143 + 159 = 456 - 256 = 492 - 163 = 437 - 113 = 53 x 3 = 57 x 2 = 204 : 8 = 86 : 7 = 237 + 64 = 241 + 209 = 149 + 97 + 114 = 466 - 413 = 404 - 149 = 465 - 173 = 52 x 3 = 33 x 2 = 39 : 5 = 474 : 8 = 59 + 355 = 327 + 62 = 140 + 115 + 213 491 - 361 = 433 - 235 = 427 - 20 = 33 x 7 = 48 x 5 = 238 : 8 = 31 : 5 = 55 : 7 = 69 : 8 = 76 : 5 = 76 : 6 = 26 : 6 = 81 : 2 = 20 : 8 = 11 : 8 = 41 : 3 = 18 : 6 = 5

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

Metti in colonna

e calcola con la prova:

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

Metti in colonna

e calcola con la prova:

(25)

184 + 10 = 359 + 49 = 29 + 226 = 207 + 267 = 235 + 198 = 1 74 + 195 + 171 = 339 + 43 + 78 = 210 + 22 + 205 = 197 + 92 + 122 = 215 + 23 + 127 = 2 8 + 194 = 21 + 459 = 97 + 227 = 325 + 159 = 8 + 376 = 3 74 + 29 + 234 = 71 + 100 + 174 = 120 + 130 + 183 = 176 + 172 + 116 = 82 + 11 + 84 = 4 437 - 38 = 408 - 230 = 440 - 172 = 404 - 19 = 477 - 107 = 5 457 - 307 = 451 - 299 = 482 - 50 = 489 - 11 = 443 - 356 = 6 437 - 341 = 435 - 84 = 433 - 332 = 403 - 57 = 447 - 6 = 7 443 - 99 = 414 - 61 = 417 - 412 = 444 - 247 = 439 - 101 = 8 35 : 7 = 98 : 3 = 41 : 6 = 92 : 5 = 39 : 5 = 13 69 : 7 = 70 : 3 = 65 : 5 = 57 : 3 = 36 : 8 = 14 14 : 8 = 45 : 4 = 28 : 8 = 34 : 7 = 87 : 3 = 15 75 : 6 = 94 : 8 = 75 : 5 = 10 : 2 = 57 : 4 = 16 210 + 280 = 388 + 65 + 33 = 480 - 56 = 71 x 3 = 45 : 7 = 17 357 + 99 = 463 - 375 = 440 - 435 = 86 x 3 = 22 : 6 = 18 62 + 191 = 457 - 373 = 446 - 242 = 29 x 5 = 86 : 4 = 19 158 + 99 + 242 = 14 + 486 = 488 - 447 = 43 x 5 = 24 : 8 = 20 92 x 4 = 33 x 3 = 72 x 6 = 83 x 2 = 29 x 8 = 9 37 x 2 = 20 x 5 = 68 x 2 = 56 x 5 = 30 x 2 = 10 62 x 5 = 33 x 7 = 60 x 8 = 37 x 2 = 86 x 3 = 11 13 x 4 = 79 x 6 = 63 x 7 = 25 x 5 = 14 x 8 = 12

(26)

287 + 190 = 495 - 172 = 424 - 399 = 125 x 4 = 418 : 3 = 20 246 + 143 = 28 + 143 + 90 = 422 - 229 = 108 x 3 = 357 : 9 = 19 95 + 131 + 203 = 403 - 153 = 205 x 2 = 32 : 7 = 372 : 7 = 18 71 + 263 + 80 = 447 - 274 = 138 x 3 = 74 : 2 = 402 : 2 = 17 217 x 2 = 121 x 3 = 135 x 2 = 145 x 2 = 249 x 2 = 12 154 x 3 = 148 x 3 = 148 x 3 = 156 x 2 = 157 x 2 = 11 155 x 3 = 154 x 2 = 133 x 3 = 188 x 2 = 235 x 2 = 10 104 x 3 = 143 x 3 = 126 x 2 = 127 x 2 = 117 x 4 = 9 337 : 6 = 435 : 4 = 235 : 7 = 261 : 8 = 212 : 6 = 16 451 : 6 = 343 : 7 = 312 : 3 = 488 : 2 = 307 : 3 = 15 403 : 5 = 396 : 2 = 485 : 9 = 375 : 5 = 411 : 6 = 14 349 : 4 = 348 : 3 = 239 : 8 = 266 : 9 = 444 : 9 = 13 445 - 19 = 497 - 492 = 465 - 10 = 447 - 217 = 478 - 228 = 8 445 - 348 = 440 - 197 = 477 - 256 = 483 - 339 = 438 - 269 = 7 436 - 436 = 440 - 37 = 495 - 281 = 418 - 196 = 422 - 174 = 6 401 - 23 = 487 - 269 = 427 - 164 = 406 - 57 = 436 - 426 = 5 72 + 73 + 355 = 268 + 105 + 52 = 92 + 220 + 148 = 277 + 38 + 92 = 160 + 45 + 64 = 4 215 + 119 = 232 + 75 = 217 + 80 = 112 + 387 = 253 + 24 = 3 47 + 103 + 344 = 107 + 208 + 31 = 56 + 239 + 19 = 112 + 18 + 170 = 57 + 418 + 13 = 2 197 + 125 = 252 + 142 = 220 + 216 = 114 + 78 = 65 + 198 = 1

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 500

(27)

137 + 359 = ____ 116 + 515 105 + 50 + 765 906 - 804 581 - 530 979 - 338 171 x 3 96 x 4 98 : 4 665 : 6 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____

Metti in colonna e calcola

con la prova

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

630 - 470 = ____ 800 - 300 = ____ 385 - 115 = ____ 619 - 20 = ____ 700 - 111 = ____ 450 - 214 = ____ 333 - 288 = ____ 781- 382 = ____ 700 - 339 = ____ 900 - 451 = ____ 138 : 2 = ____ 175 : 7 = ____ 355 : 3 = ____ 808 : 8 = ____ 150 : 2 = ____ 300 : 5 = ____ 132 : 3 = ____ 253 : 4 = ____ 126 : 6 = ____ 518 : 2 = ____ 55 + 194 + 459 = ____ 279 + 18 + 315 = ____ 346 + 8 + 226 = ____ 144 + 87 + 500 = ____ 825 + 150 + 6 = ____ 135 + 65 + 244 = ____ 75 + 130 + 225 = ____ 96 + 150 + 240 = ____ 93 + 300 + 475 = ____ 315 + 58 + 170 = ____ 175 x 4 = ____ 425 x 2 = ____ 315 x 3 = ____ 208 x 4 = ____ 203 x 3 = ____ 105 x 8 = ____ 110 x 9 = ____ 315 x 3 = ____ 216 x 4 = ____ 134 x 5 = ____ 713 + 162 431 + 460 558 + 161 + 147 896 - 809 913 - 265 710 - 280 419 x 2 153 x 3 762 : 8 990 : 6 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 264 + 235 29 + 815 424 + 376 + 121 676 - 143 811 - 544 595 - 187 115 x 3 79 x 6 833 : 3 966 : 7 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____

(28)

486 - 199 = ____ 819 - 76 = ____ 636 - 85 = ____ 251 - 239 = ____ 330 - 115 = ____ 932- 564 = ____ 843 - 837 = ____ 534- 200 = ____ 739 - 679 = ____ 802- 250 = ____

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

32 + 420 + 270 = ____ 276 + 125 + 236 = ____ 289 + 163 + 128 = ____ 507 + 402 + 6 = ____ 617 + 158 + 18 = ____ 901 + 15 + 32 = ____ 175 + 6 + 485 = ____ 398 + 109 + 461 = ____ 326 + 426 + 140 = ____ 205 + 368 + 202 = ____ 288 x 3 = ____ 133 x 6 = ____ 255 x 3 = ____ 233 x 4 = ____ 430 x 2 = ____ 316 x 3 = ____ 281 x 3 = ____ 218 x 3 = ____ 265 x 2 = ____ 152 x 5 = ____ 319 : 4 = ____ 718 : 2 = ____ 501 : 3 = ____ 720 : 5 = ____ 918 : 9 = ____ 747 : 5 = ____ 604 : 4 = ____ 711 : 3 = ____ 714 : 6 = ____ 526 : 4 = ____ 221 + 484 454 + 482 244 + 160 + 482 981 - 805 901 - 599 484 - 81 88 x 6 228 x 4 796 : 5 836 : 4 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 186 + 280 87 + 374 58 + 432 + 202 903 - 703 776 - 580 785 - 263 103 x 4 311 x 3 795 : 5 427 : 2 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 83 + 340 476 + 281 491 + 119 + 246 695 - 236 907 - 441 848 - 447 245 x 2 61 x 8 741 : 2 153 : 4 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____

(29)

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

625 - 88 = ____ 800 - 125 = ____ 700 - 129 = ____ 600 - 315 = ____ 430 - 62 = ____ 915 - 636 = ____ 221 - 95 = ____ 328 - 45 = ____ 435 - 55 = ____ 822 - 99 = ____ 113 x 8 = ____ 102 x 7 = ____ 125 x 5 = ____ 105 x 6 = ____ 203 x 3 = ____ 229 x 4 = ____ 304 x 2 = ____ 325 x 2 = ____ 107 x 7 = ____ 166 x 5 = ____ 806 : 6 = ____ 425 : 3 = ____ 684 : 2 = ____ 542 : 4 = ____ 803 : 7 = ____ 900 : 9 = ____ 391 : 2 = ____ 170 : 7 = ____ 740 : 6 = ____ 224 : 8 = ____ 652 + 265 42 + 807 413 + 327 85 + 248 633 + 292 806 + 128 477 + 427 297 + 679 138 + 385 498 + 258 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 519 + 106 890 + 89 275 + 61 + 606 946 - 438 483 - 226 920 - 705 125 x 6 48 x 8 621 : 5 539 : 5 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 264 + 695 335 + 54 53 + 239 + 167 609 - 541 565 - 27 885 - 15 55 x 6 415 x 2 594 : 8 969 : 3 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 719 + 248 695 + 39 119 + 721 + 46 868 - 446 944 - 828 536 - 274 35 x 7 159 x 5 772 : 3 346 : 3 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____

(30)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

Metti in colonna e calcola

con la prova

Metti in colonna e calcola

con la prova:

1 2 3 4

1 2 3

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

705 : 7 = ____ 535 : 2 = ____ 144 : 8 = ____ 400 : 3 = ____ 217 : 7 = ____ 154 : 9 = ____ 590 : 2 = ____ 787 : 7 = ____ 321 : 5 = ____ 985 : 2 = ____ 207 x 4 = ____ 302 x 3 = ____ 404 x 2 = ____ 240 x 3 = ____ 248 x 4 = ____ 190 x 6 = ____ 107 x 9 = ____ 108 x 7 = ____ 351 x 2 = ____ 286 x 3 = ____ 400 - 30 = ____ 517 - 87 = ____ 638 - 141 = ____ 500 - 52 = ____ 406 - 109 = ____ 603 - 43 = ____ 400 - 41 = ____ 999 - 331 = ____ 800 - 89 = ____ 419 - 36 = ____ 354 + 324 624 + 30 86 + 538 846 + 76 308 + 290 454 + 489 155 + 764 533 + 368 728 + 113 224 + 455 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 413 + 193 258 + 286 472 + 108 + 300 611 - 451 417 - 296 806 - 426 120 x 6 231 x 4 287 : 4 621 : 7 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 419 + 562 237 + 340 54 + 299 + 543 558 - 209 774 - 339 727 - 3 69 x 5 121 x 7 121 : 5 14 : 6 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ 330 + 20 30 + 865 297 + 127 + 449 485 - 60 782 - 92 849 - 709 167 x 3 26 x 9 900 : 8 350 : 3 = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____ = ____

(31)

Fai la prova!

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12

Metti in colonna e calcola:

179 + 100 = 293 + 535 = 472 + 196 = 113 + 738 = 465 + 480 = ____ ____ ____ ____ ____ 689 + 238 = 251 + 670 = 220 + 160 = 181 + 262 = 436 + 97 = ____ ____ ____ ____ ____ 353 + 476 + 102 = 369 + 105 + 121 = 96 + 38 + 796 = 348 + 303 + 310 = 438 + 157 + 254 = ____ ____ ____ ____ ____ 852 + 32 = 192 + 478 = 699 + 235 = 244 + 556 = 107 + 467 = ____ ____ ____ ____ ____ 672 - 97 = 511 - 477 = 783 - 246 = 548 - 258 = 740 - 84 = ____ ____ ____ ____ ____ 992 - 806 = 677 - 310 = 920 - 574 = 471 - 394 = 553 - 403 = ____ ____ ____ ____ ____ 740 - 264 = 696 - 578 = 835 - 41 = 932 - 306 = 715 - 83 = ____ ____ ____ ____ ____ 494 - 434 = 521 - 227 = 719 - 10 = 911 - 81 = 856 - 145 = ____ ____ ____ ____ ____ 278 x 3 = 164 x 3 = 36 x 3 = 135 x 3 = 108 x 5 = ____ ____ ____ ____ ____ 169 x 3 = 61 x 2 = 158 x 4 = 175 x 4 = 447 x 2 = ____ ____ ____ ____ ____ 121 x 2 = 117 x 3 = 346 x 2 = 166 x 2 = 189 x 5 = ____ ____ ____ ____ ____ 127 x 7 = 105 x 2 = 44 x 8 = 228 x 4 = 200 x 3 = ____ ____ ____ ____ ____ 953 : 4 = 23 : 6 = 891 : 8 = 814 : 5 = 711 : 2 = ____ ____ ____ ____ ____ 141 : 6 = 723 : 4 = 438 : 4 = 15 : 6 = 967 : 7 = ____ ____ ____ ____ ____ 797 : 4 = 566 : 8 = 840 : 7 = 951 : 5 = 293 : 7 = ____ ____ ____ ____ ____ 32 : 3 = 486 : 4 = 15 : 3 = 344 : 8 = 746 : 5 = ____ ____ ____ ____ ____ 552 + 289 = 739 + 19 = 716 - 492 = 31 x 3 = 661 : 2 = ____ ____ ____ ____ ____ 259 + 440 + 23 = 802 - 241 = 451 - 26 = 31 x 4 = 321 : 5 = ____ ____ ____ ____ ____ 108 + 133 = 926 - 745 = 426 x 2 = 101 : 6 = 901 : 2 = ____ ____ ____ ____ ____ 404 + 96 = 509 - 148 = 469 x 2 = 140 x 7 = 497 : 4 = ____ ____ ____ ____ ____

(32)

LE QUATTRO OPERAZIONI ENTRO IL 999

Fai la prova!

Metti in colonna e calcola:

1 19 x 46 = ____ 17 x 53 = ____ 12 x 54 = ____ 37 x 22 = ____ 12 x 66 = ____ 4 13 x 64 = ____ 13 x 41 = ____ 12 x 39 = ____ 29 x 28 = ____ 15 x 27 = ____ 2 29 x 15 = ____ 11 x 86 = ____ 26 x 21 = ____ 38 x 21 = ____ 17 x 34 = ____ 3 24 x 21 = ____ 13 x 51 = ____ 46 x 15 = ____ 19 x 24 = ____ 18 x 32 = ____ 5 24 x 23 = ____ 18 x 29 = ____ 19 x 35 = ____ 19 x 38 = ____ 29 x 19 = ____ 6 13 x 57 = ____ 14 x 65 = ____ 28 x 13 = ____ 11 x 71 = ____ 31 x 17 = ____ 7 14 x 44 = ____ 57 x 15 = ____ 25 x 18 = ____ 31 x 28 = ____ 35 x 17 = ____ 8 13 x 62 = ____ 16 x 24 = ____ 44 x 19 = ____ 34 x 29 = ____ 38 x 21 = ____ 9 16 x 44 = ____ 17 x 15 = ____ 66 x 13 = ____ 52 x 13 = ____ 16 x 11 = ____ 10 25 x 24 = ____ 56 x 12 = ____ 41 x 24 = ____ 17 x 43 = ____ 17 x 21 = ____ 11 27 x 19 = ____ 25 x 23 = ____ 49 x 14 = ____ 17 x 33 = ____ 35 x 17 = ____ 12 15 x 64 = ____ 18 x 38 = ____ 11 x 79 = ____ 25 x 23 = ____ 14 x 28 = ____ 13 19 x 38 = ____ 14 x 47 = ____ 17 x 19 = ____ 16 x 11 = ____ 46 x 18 = ____ 14 13 x 45 = ____ 13 x 13 = ____ 74 x 11 = ____ 11 x 83 = ____ 43 x 21 = ____ 15 62 x 16 = ____ 16 x 41 = ____ 37 x 13 = ____ 14 x 55 = ____ 12 x 77 = ____ 16 18 x 36 = ____ 13 x 14 = ____ 33 x 26 = ____ 28 x 18 = ____ 14 x 11 = ____ 17 41 x 18 = ____ 26 x 23 = ____ 26 x 34 = ____ 22 x 25 = ____ 52 x 15 = ____ 18 62 x 11 = ____ 18 x 18 = ____ 34 x 28 = ____ 26 x 25 = ____ 74 x 13 = ____ 19 26 x 27 = ____ 12 x 26 = ____ 73 x 11 = ____ 12 x 53 = ____ 47 x 14 = ____ 20 11 x 36 = ____ 24 x 37 = ____ 29 x 14 = ____ 12 x 24 = ____ 25 x 14 = ____

figura

Updating...

Riferimenti

Argomenti correlati :